Informazioni su Christian Raboud
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Christian Raboud
Ultimi comunicati FUSC: Christian Raboud
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5162864, Ufficio del registro di commercio Vallese
Pharmionic Systems SA, à Sion, CH-626.3.009.577-1, Société anonyme (FOSC no 253 du 28.12.2004, p. 22, publ. 2614350).
Modification des statuts:
18.06.2009.
Personnes et signatures radiées:
Gaillard, Pierre-Alain, de Ardon et Sion, à Zurich, secrétaire, sans droit de signature;
Raboud, Christian, de Vionnaz, à Brig-Glis, administrateur, sans droit de signature;
'Eric Rossier', à Sion, organe de révision.
Inscription ou modification de personnes:
BDO Visura (Valais) SA, à Sion (CH-626.3.011.010-2), organe de révision;
Métry, Jean-Michel Dr, de Albinen, à Sion, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: président].
Numero di pubblicazione: 4741104, Ufficio del registro di commercio Vallese
Centre de Compétences Financières SA, à Sion, CH-626.3.009.094-8, société anonyme (FOSC no 112 du 12.06.2008, p. 18, publ. 4520288).
Personne et signature radiée:
Raboud, Christian, de Vionnaz, à Brig-Glis, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personne:
Blatter, Edi, de Brig-Glis, à Saint-Maurice, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Numero di pubblicazione: 3207042, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Chempharm Allnet Sàrl, à Porrentruy, CH-670.4.003.783-3, Prestations dans les domaines du marketing, de la technologie, du droit des marques et des brevets, Société à responsabilité limitée (FOSC no 172 du 06.09.2005, p. 9, publ. 3005488).
Modification des statuts:
11.01.2006.
Personnes et signatures radiées:
Saxer, Herbert, de Hägglingen, à Les Emibois-Muriaux (Muriaux), associé et gérant, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 19'000.--;
Paupe, Corinne, de Soubey, à Boncourt, associée et gérante, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 1'000.--.
Inscription ou modification de personne:
Raboud, Christian, de Vionnaz, à Brig (Brig-Glis), associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 20'000.--.