Informazioni su Thomas Raaflaub
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Raaflaub
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004471221, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
LANDI Simmental-Saanenland, Genossenschaft, in Saanen, CHE-107.218.078, Genossenschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2017, Publ. 3586831).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Batzli, Fritz, von Därstetten, in Därstetten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Raaflaub, Thomas, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ueltschi, Jörg, von Därstetten, in Weissenburg (Därstetten), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3337091, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Weggenossenschaft Gruben-Neueret-Oberbort, in Saanen, CHE-101.986.807, Genossenschaft (SHAB Nr. 290 vom 12.12.1988).
Statutenänderung:
18.11.2016.
Firma neu:
Weggenossenschaft Gruben-Neueret.
Domizil neu:
c/o Herr André Ryter, Aerneliweg 1, 3780 Gstaad.
Zweck neu:
Zweck der Genossenschaft ist die Erstellung und Unterhalt einer Strasse Gruben-Neueret. Die Genossenschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Genossenschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[gestrichen: Die Genossenschafter sind für die Verpflichtungen der Genossenschaft gemäss dem von der Schatzungskommission aufgestellten Kostenverteilungsplan solidarisch haftbar.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter: schriftlich oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 08.12.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Streichung der statutarisch festgesetzten Anzahl der Verwaltungsmitglieder, da nicht zur Eintragung gehörend.] [gestrichen: Der Vorstand besteht aus 3-5 Mitgliedern].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feller, Fritz, von Zweisimmen, in Gruben bei Gstaad (Saanen), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hasler-Gehring, Paula, von Zollikon, in Gstaad (Saanen), Kassierin, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haldi, Erich, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Kurt, von Rubigen, in Gstaad (Saanen), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ryter, André, von Frutigen, in Gstaad (Saanen), Mitglied und Sekretär der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Siebenthal, Christian, von Saanen, in Gruben b. Gstaad (Saanen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Gruben bei Gstaad (Saanen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Raaflaub, Thomas, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 6959366, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Weggenossenschaft Brüggmatte - Gruben, in Saanen, CH-092.5.008.674-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2012, Publ. 6495724).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Raaflaub, Thomas, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.