Informazioni su John M. Quitmeyer
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: John M. Quitmeyer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3598283, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Honeywell Analytics (Switzerland) GmbH, in Volketswil, CHE-112.252.158, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2017, Publ. 3345129).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Quitmeyer, John M., amerikanischer Staatsangehöriger, in Summit (NJ/US), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schett, Markus, von Bad Ragaz, in Stäfa, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Clay, Sean, britischer Staatsangehöriger, in Horgen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clothier, Timothy, britischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Khellafi, Hicham, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Vasilevski, Andrea M., amerikanische Staatsangehörige, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3183779, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Life Safety Distribution GmbH, in Volketswil, CHE-103.929.944, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2016, Publ. 3127587).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chrestesen, John, dänischer Staatsangehöriger, in Wädenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Quitmeyer, John M., amerikanischer Staatsangehöriger, in Summit (NJ/US), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Richards, Allan, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Naef, Alexandre Nicolas, von St. Gallen, in Affoltern am Albis, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2923956, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Zellweger Analytics AG, in Uster, CH-020.3.925.850-0, Konzeption von Gasdetektionsanlagen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2004, S. 22, Publ. 2478052).
Statutenänderung:
1.07.2005.
Firma neu:
Honeywell Analytics AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Honeywell Analytics SA) (Honeywell Analytics Ltd).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vonarburg, Benno, von Langnau bei Reiden und Hitzkirch, in Erlenbach ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haug, Dr. Ulrich, von Aeschi bei Spiez, in Uster, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Sybille, von Rüderswil, in Rüschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dubois, Marie-Astrid, französische Staatsangehörige, in Brüssel (BE), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Freienstein, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Commugny, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
van Himbeeck, Koenraad, belgischer Staatsangehöriger, in Lausanne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Colby, Jim, amerikanischer Staatsangehöriger, in Bernardsville (NJ/US), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Edwards, Cindy, amerikanische Staatsangehörige, in Winfield (IL/US), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Belin, Nicolas, französischer Staatsangehöriger, in Brüssel (BE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Richards, Allan, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
van Kula, George, amerikanischer Staatsangehöriger, in Waterloo (BE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Quitmeyer, John M., amerikanischer Staatsangehöriger, in Summit (NJ/US), mit Kollektivunterschrift zu zweien.