Informazioni su Puneet Mohan Lal
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Puneet Mohan Lal
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4007233, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Absolute Development AG, in Zürich, CHE-108.427.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2017, Publ. 3327713).
Statutenänderung:
12.12.2017.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Entwicklung, Beratung und Support von Software, EDV-Netzwerk-, Kommunikations- und Multimedialösung, die Vermittlung von Dienstleistungen in den Bereichen Software, EDV-Netzwerk, Kommunikation und Multimedia, sowie den Handel mit Produkten aus dem Bereich EDV, Kommunikation und Multimedia. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaftkann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 25.04.1996 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 23.04.1996 Computer Hardware zum Preise von CHF 10'000.--, wovon CHF 10'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 15.01.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
NOVISA Wirtschaftsprüfung AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lal, Puneet Mohan, von Baden, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Numero di pubblicazione: 7107020, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
boutiq AG, in Erlenbach ZH, CH-020.3.029.555-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2011, Publ. 6432586).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lal, Puneet Mohan, von Baden, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Michael Christian, von Bern, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zünd, Philipp Mark, von Altstätten, in Mauren (LI), Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4865168, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Absolute Development AG, in Zürich, CH-020.4.001.844-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 26.11.2008, S. 25, Publ. 4750028).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gamper, Ernst, von Wängi, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lal, Puneet Mohan, von Baden, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].