Informazioni su Massimo Antonio Puliafito
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Massimo Antonio Puliafito
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005687715, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
PENSIONSKASSE IMBREX, in Pfungen, CHE-109.724.139, Stiftung (SHAB Nr. 196 vom 08.10.2021, Publ. 1005308008).
Name neu:
PENSIONSKASSE IMBREX in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 16.12.2022 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Stephan A., von Pfungen, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dudler, Andreas, von Pfäfers, in Vilters-Wangs, Vizepräsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Puliafito, Massimo Antonio, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bichsel, Markus, von Sumiswald, in Würenlingen, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Elezi, Hadis, von Flums, in Flums, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Killias, Anna Petra, von Chur, in Laax, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1004673095, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
PENSIONSKASSE IMBREX, in Pfungen, CHE-109.724.139, Stiftung (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2019, Publ. 1004619579).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Honold Treuhand AG (CHE-101.313.494), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Puliafito, Massimo Antonio, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
T + R AG (CHE-105.857.623), in Muri bei Bern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004513596, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
PENSIONSKASSE IMBREX, in Pfungen, CHE-109.724.139, Stiftung (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2018, Publ. 4283115).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hoppler, Andreas, genannt Andi, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Puliafito, Massimo Antonio, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.