Informazioni su Heinz Pulfer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Heinz Pulfer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004491651, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Schönegg Brugg AG, in Brugg, CHE-181.033.771, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2017, Publ. 3662179).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pulfer, Heinz, von Rüeggisberg, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geissmann, Leo, von Hägglingen, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegg, Franz, von Eschenbach (SG), in Brugg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1623453, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Verein für Alterswohnheime des Bezirks Brugg, in Brugg, CHE-181.033.771, Alterszentrum Brugg, Fröhlichstrasse 14, 5200 Brugg AG, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
10.10.1960, 19.05.1976, 25.05.1994.
Zweck:
Erstellung und Betrieb von Wohnheimen für betagte Leute, welche im Bezirk Brugg heimatberechtigt oder seit längerer Zeit wohnhaft sind.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, freiwillige Spenden und Beiträge der öffentlichen Hand.
Eingetragene Personen:
Plüss, Livio, von Rothrist, in Brugg, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohr, Hans Rudolf, von Brugg, in Brugg, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Menton, Johanna, von Basel, in Riniken, Mitglied des Vorstandes und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Badenhorst, Bettina, deutsche Staatsangehörige, in Brugg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beer, Verena, von Trub, in Brugg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jerosch, Dorina, von Brugg, in Brugg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Simon, von Zeihen, in Brugg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogel, Lucia, von Brugg, in Brugg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pulfer, Heinz, von Rüeggisberg, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Redi AG Treuhand (CHE-107.887.569), in Frauenfeld, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3646612, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Pensionskasse der Evangelisch-methodistischen Kirche in der Schweiz, in Zürich, CH-020.7.901.197-1, Vorsorge für die Pfarrer und die Mitarbeiter der Kirche und deren Institutionen, Stiftung (SHAB Nr. 139 vom 23.07.2003, S. 21, Publ. 1096720).
Postadresse neu:
Pensionskasse der Evangelisch-, methodistischen Kirche, in der Schweiz c/o Divor AG, Täfernstrasse 26, 5405 Baden-Dättwil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neukomm, Thomas, von Langenthal, in Windisch, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Binder, Peter, von Zürich und Regensdorf, in Winterthur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Diener, Irene, von Fischenthal, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heiniger, Ursula, von Dürrenroth, in Horgen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pulfer, Heinz, von Rüeggisberg, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wilhelm, Felix, von Uerkheim und Basel, in Onex, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wydler, Werner, von Zürich, in Uster, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
BDO Visura, in Aarau, Revisionsstelle.