Informazioni su Patrick Probst
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Patrick Probst
Ultimi comunicati FUSC: Patrick Probst
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005635565, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Komform GmbH, in Köniz, CHE-112.184.410, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 28.11.2008, S.3, Publ. 4754270).
Statutenänderung:
15.12.2022.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Mühlenplatz 11, 3011 Bern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. [gestrichen, da nicht zum Eintragungstext gehörend] [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister Bern-Mittelland gestrichenen Tatsachen sowie allfällige frühere Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imboden, Rachel, von Raron, in Bern, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Liebefeld (Köniz)];
Probst, Patrick, von Langnau im Emmental, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Liebefeld (Köniz)].
Numero di pubblicazione: 5861202, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
digris ag, in Basel, CH-270.3.013.960-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 26.04.2010, S. 8, Publ. 5602076).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Probst, Patrick, von Langnau im Emmental, in Liebefeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4713712, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
digris ag, in Basel, CH-270.3.013.960-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2007, S. 5, Publ. 4142656).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernard, Stephan, von Köniz, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hasler, Georg, von Zürich, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Probst, Patrick, von Langnau im Emmental, in Liebefeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.