Informazioni su Bogdan Ioan Preda
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bogdan Ioan Preda
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5992636, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
FrontRange Solutions (Schweiz) AG, in Thalwil, CH-020.3.029.876-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2009, S. 27, Publ. 4986524).
Statutenänderung:
30.07.2010.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Badenerstrasse 760, 8048 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Preda, Bogdan, von Zürich, in Oberengstringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4797856, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
FrontRange Solutions (Schweiz) AG, in Thalwil, CH-020.3.029.876-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 22.10.2008, S. 23, Publ. 4700818).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huang, Franklin Pei-Lin, amerikanischer Staatsangehöriger, in Oakland (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Baker, Stephen, amerikanischer Staatsangehöriger, in Pleasanton (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Jenni, Robert J., von Eggiwil, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Geiger, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Weinstadt (DE), mit Einzelunterschrift;
Preda, Bogdan, von Zürich, in Oberengstringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4096176, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Devoteam Solutions (Schweiz) AG, in Zürich, CH-020.3.022.597-0, Beratungsunternehmen für die Konzepterstellung von Informationssystemen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2007, S. 22, Publ. 4081958).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Preda, Bogdan Ioan, von Zürich, in Weiningen ZH, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.