Informazioni su Maria Monika Präuner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Maria Monika Präuner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004930584, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
MOWO GmbH, in Meggen, CHE-110.064.781, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2016, Publ. 3192627).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der MOWO Holding GmbH, in Wollerau (CHE-110.064.338) gemäss Fusionsvertrag vom 19.06.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 598'906.00 - unter welchen Stammanteile der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 11.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Gesellschafterin der übertragenden Gesellschaft den anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Stammanteil der übernehmenden Gesellschaft erhält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Zuteilung von Stammanteilen statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
MOWO Holding GmbH (CHE-110.064.338), in Wollerau, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 472'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Präuner, Monika, von Wollerau, in Wollerau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 472'000.00 [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numero di pubblicazione: HR02-1004903586, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
MOWO Holding GmbH, in Wollerau, CHE-110.064.338, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2016, Publ. 3178699).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Präuner, Maria Monika, genannt Monika, von Wollerau, in Wollerau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 471'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 471'000.00];
Präuner, Wolfgang, von Wollerau, in Wollerau, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 3206623, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Hirtenhof Immobilien AG, in Luzern, CHE-102.781.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 06.07.2015, Publ. 2251249).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Präuner, Wolfgang, von Wollerau, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Präuner, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Grünwald (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Präuner, Monika, von Wollerau, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutsche Staatsangehörige, Mitglied, mit Einzelunterschrift].