Informazioni su Bernhard Porta
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bernhard Porta
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005677460, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Latin Link Switzerland, in Winterthur, CHE-110.272.351, Stiftung (SHAB Nr. 69 vom 07.04.2022, Publ. 1005445152).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Porta, Bernhard, von Stadel, in Boniswil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walser, Erna, von Wald (AR), in Winterthur, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mühlemann, Stefanie, von Alchenstorf, in Gossau (SG), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005445152, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Latin Link Switzerland, in Winterthur, CHE-110.272.351, Stiftung (SHAB Nr. 16 vom 25.01.2021, Publ. 1005081784).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lauven, Daniel, von Zürich, in Winterthur, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Porta, Bernhard, von Stadel, in Boniswil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rapperswil-Jona, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2852463, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Latin Link Switzerland, in Winterthur, CHE-110.272.351, Stiftung (SHAB Nr. 93 vom 13.05.2011, Publ. 6161150). [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.]. [Gestrichene Hinweise auf hinterlegte Reglemente aufgrund geänderter Bestimmungen der HRegV.] [gestrichen: Erlass Organisationsreglement: 28.01.2008].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hedinger, Claudia Nina, von Wilchingen, in Samedan, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Porta, Bernhard, von Stadel, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegger Treuhand GmbH (CHE-101.334.674), in Küsnacht ZH, Revisionsstelle [bisher: Rüegger Treuhand GmbH].