Informazioni su Thomas Pohl
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Pohl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005247959, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
IQ Beteiligungs- & Projekt AG, bisher in Inwil, CHE-115.757.064, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005204574).
Statutenänderung:
15.06.2021.
Sitz neu:
Kreuzlingen.
Domizil neu:
Hauptstrasse 14, 8280 Kreuzlingen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland zu beteiligen, Dienstleistungen im Finanzsektor sowie administrative Dienstleistungen im Zusammenhang mit internationalen Waren- und Akkreditivgeschäften, Unternehmensberatung, Beratung bei Bank- und Finanzoperationen, Buchführungen und Vermögensverwaltung für Dritte sowie Vermittlung von Finanzgeschäften zu erbringen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Agenturen in der Schweiz oder im Ausland errichten, Liegenschaften, Beteiligungen und Immaterialgüter erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern. Durch Beschluss der Generalversammlung vom 15.06.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die gesetzliche Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien per 01.05.2021 angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pohl, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Lindau (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Kurti, Peter, von Liestal, in Hohenrain, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogt, Nadia, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 7055616, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Miratec AG, in Inwil, CH-350.3.010.863-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2011, Publ. 6143736).
Statutenänderung:
24.01.2013.
Firma neu:
IQ Beteiligungs- & Projekt AG.
Zweck neu:
Beteiligungen;
Erbringung von Dienstleistungen im Finanzsektor sowie administrative Dienstleistungen im Zusammenhang mit internationalen Waren- und Akkreditivgeschäften;
Unternehmensberatung;
Beratung bei Bank- und Finanzoperationen;
Buchführungen und Vermögensverwaltung für Dritte;
Vermittlung von Finanzgeschäften;
Erwerb und Veräusserung von Liegenschaften, Beteiligungen und Immaterialgütern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sägmüller, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Lindau (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Da Gama Santos Filho, Benito, brasilianischer Staatsangehöriger, in Salvador Bahia (BR), Vizepräsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pohl, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Lindau (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5940190, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Key Sports AG, in Inwil, CH-350.3.010.863-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2010, S. 10, Publ. 5735852).
Statutenänderung:
03.12.2010.
Firma neu:
Miratec AG.
Zweck neu:
Handel mit elektrischen und elektronischen Anlagen, Maschinen, Apparaten und Bestandteilen sowie Erbringung von damit verbundenen Dienstleistungen;
Übernahme von Vertretungen;
Erwerb, Entwicklung, Verwaltung und Verwertung von Patenten, Lizenzen und Herstellungsverfahren;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum und Immobilien.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winner, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Moosburg (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pohl, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Lindau (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Sägmüller, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Lindau (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Kurti, Peter, von Liestal, in Hohenrain, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].