Informazioni su Lawrence Pluymers
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lawrence Pluymers
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2773385, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
TNC Management Services GmbH, in Root, CHE-101.775.239, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 221 vom 13.11.2015, Publ. 2480971).
Firma neu:
TNC Management Services GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(TNC Management Services LLC in liquidation) (TNC Management Services SARL en liquidation). Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 05.04.2016 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pluymers, Lawrence, belgischer Staatsangehöriger, in Lancy, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien,.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Estevez Fernandez, Marcos, spanischer Staatsangehöriger, in Luzern, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2480971, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
TNC Management Services GmbH, in Root, CHE-101.775.239, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2014, Publ. 1782073).
Domizil neu:
Park 6, 6039 Root D4.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fletschok, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Cham, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Estevez Fernandez, Marcos, spanischer Staatsangehöriger, in Luzern, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pluymers, Lawrence, belgischer Staatsangehöriger, in Lancy, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Brüssel (BE)].
Numero di pubblicazione: 1782073, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
TNC Management Services GmbH, in Root, CHE-101.775.239, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2014, Publ. 1311757).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Falk, Hendrik, deutscher Staatsangehöriger, in Schenkon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Estevez Fernandez, Marcos, spanischer Staatsangehöriger, in Luzern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Pluymers, Lawrence, belgischer Staatsangehöriger, in Brüssel (BE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Overijse (BE)].