Informazioni su Dr. Helena Pleinert
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Dr. Helena Pleinert
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005741269, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
b2tec Switzerland GmbH, in Zürich, CHE-351.097.885, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2023, Publ. 1005707016).
Firma neu:
b2tec Switzerland GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.04.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pleinert, Helena, österreichische Staatsangehörige, in Ennetbaden, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004701946, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
b2tec Switzerland GmbH, bisher in Zug, CHE-351.097.885, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2017, Publ. 3441271).
Statutenänderung:
19.08.2019.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o BC Borer Consulting AG, Seegartenstrasse 2, 8008 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiederkehr, Jörg, von Opfikon, in Geroldswil, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pleinert, Helena, österreichische Staatsangehörige, in Ennetbaden, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3388283, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Pleinert & Partner, bisher in Zürich, CHE-112.867.288, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 17.11.2009, Publ. 3737968).
Sitz neu:
Ennetbaden.
Domizil neu:
Neuackerstrasse 38d, 5408 Ennetbaden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pleinert, Helena, österreichische Staatsangehörige, in Ennetbaden, unbeschränkt haftende Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift;
Schärer, Jeannette, von Möriken-Wildegg, in Rupperswil, Kommanditärin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Kommanditsumme von CHF 1'000.00.