Informazioni su Frank Uwe Pillich
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Frank Uwe Pillich
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005407043, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
EchoChain AG, bisher in Berneck, CHE-105.366.928, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2021, Publ. 1005344629).
Statutenänderung:
07.01.2022.
Sitz neu:
Walzenhausen.
Domizil neu:
Güetli 163, 9428 Walzenhausen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pillich, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Walzenhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Berneck];
Tismer, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Walzenhausen, mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: HR02-1005407047, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
ProVenture Capital AG, bisher in Berneck, CHE-201.631.517, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2018, Publ. 3989247).
Statutenänderung:
07.01.2022.
Sitz neu:
Walzenhausen.
Domizil neu:
Güetli 163, 9428 Walzenhausen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pillich, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Walzenhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Berneck].
Numero di pubblicazione: HR02-1004703372, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
ProSalutis Capital AG, bisher in Berneck, CHE-111.712.424, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2017, Publ. 3720445).
Statutenänderung:
08.07.2019.
Firma neu:
GB Capital Trust AG.
Sitz neu:
Allschwil.
Domizil neu:
Fabrikstrasse 2, 4123 Allschwil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Organisation, Verwaltung, Unternehmensführung und -beratung, Gründung, Erwerb, Beteiligung, Finanzierung, Verwertung und Verwaltung von Gesellschaften aller Art im In- und Ausland sowie Vermögensstrukturen für Dritte. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pillich, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Berneck, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lupino, Giovanni, deutscher Staatsangehöriger, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.