Informazioni su Fredy Peter Alexander Piller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Fredy Peter Alexander Piller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006136965, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
SWISS PRIVATE CARDIOLOGY CENTER AG, in Kreuzlingen, CHE-405.376.012, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2023, Publ. 1005923762).
Statutenänderung:
19.08.2024.
Firma neu:
Privatklinik Kreuzlingen AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piller, Fredy Peter Alexander, von St. Gallen, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ermatingen].
Numero di pubblicazione: HR02-1006094437, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
fame gallery ag, in Zürich, CHE-173.824.919, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2023, Publ. 1005793143).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Piller, Fredy, von St. Gallen, in Ermatingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Giorgio Alessio, von Diessenhofen, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005932047, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Weinberg Immo AG, in Kreuzlingen, CHE-316.556.718, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2022, Publ. 1005592366).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piller, Fredy, von St. Gallen, in Ermatingen, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu dreien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Piller, Natalie, von St. Gallen, in Ermatingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu dreien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spühler, Alexandra, von St. Gallen, in Fruthwilen (Salenstein), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu dreien [bisher: in Ermatingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].