Informazioni su Yvonne Pieles
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Yvonne Pieles
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005383442, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
burckhardt AG, in Basel, CHE-115.944.755, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2020, Publ. 1005007930).
Statutenänderung:
16.12.2021.
Aktienkapital neu:
CHF 480'000.00 [bisher: CHF 420'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 480'000.00 [bisher: CHF 420'000.00].
Aktien neu:
480 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 420 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Partizipationskapital neu:
CHF 60'000.00.
Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 60'000.00.
Partizipationsscheine neu:
60 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 1'000.00. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Ordentliche Erhöhung des Partizipationskapitals.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien und der Namenpartizipationsscheine ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pieles, Yvonne, deutsche Staatsangehörige, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004665065, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
familea - Für Frauen, Kinder und Familien. Seit 1901., in Basel, CHE-105.824.799, Verein (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2019, Publ. 1004642976).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaller, Rudolf, von Riehen und Zürich, in Riehen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Pieles, Yvonne, deutsche Staatsangehörige, in Meggen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 3689735, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
familea - Für Frauen, Kinder und Familien. Seit 1901., in Basel, CHE-105.824.799, Verein (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2017, Publ. 3541359).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schultheiss, Dr. Claudia, von Basel und Riehen, in Riehen, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Roland, von Buckten und Würenlingen, in Buckten, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rua, Gabriele Angelika, deutsche Staatsangehörige, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf Mousa, Barbara, von Lauterbrunnen, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seiler, Jacqueline, von Frauenfeld, in Basel, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunetti-Flum, Corinna, von Basel, in Biel-Benken, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Morselli, Claudia, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pieles, Yvonne, deutsche Staatsangehörige, in Meggen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schaller, Rudolf, von Zürich und Riehen, in Riehen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.