Informazioni su René Pfau
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: René Pfau
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005433235, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Raiffeisenbank Weinland Genossenschaft, in Andelfingen, CHE-108.064.659, Genossenschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2021, Publ. 1005281620).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haag, Simone, von Wuppenau, in Jonschwil, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burri, Roger, von Zürich, in Neuhausen am Rheinfall, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfau, René, von Stein am Rhein, in Eschenz, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tamburri, Philipp, italienischer Staatsangehöriger, in Hettlingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2884845, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Raiffeisenbank Weinland Genossenschaft, in Rheinau, CHE-108.064.659, Genossenschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2015, Publ. 1956105).
Statutenänderung:
06.05.2016.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Raiffeisenbank Guntalingen-Neunforn Genossenschaft, in Guntalingen (CHE-105.748.796), gemäss Fusionsvertrag vom 11.01.2016 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 194'184'477.12 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 186'016'478.45 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft erhalten 11'816 Anteile zu CHF 200.00 .
Sitz neu:
Andelfingen.
Domizil neu:
Thurtalstrasse 4, 8450 Andelfingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaub, Martin, von Andelfingen, in Andelfingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Farner, Martin, von Oberstammheim, in Waltalingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Christoph, von Altikon, in Altikon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bächtold, Ronald genannt Ronny, von Neuhausen am Rheinfall, in Dachsen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Götz, Bruno, von Neunforn, in Neunforn, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfau, René, von Stein am Rhein, in Eschenz, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schürch-Beeler, Judith, von Schänis, in Hüttwilen, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koradi, Marco, von Neunforn, in Oberstammheim, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4911114, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Raiffeisenbank Guntalingen-Neunforn Genossenschaft, in Waltalingen, CH-020.5.901.275-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2007, S. 24, Publ. 4026594).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfau, René, von Stein am Rhein, in Eschenz, Vorsitzender der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bankleiter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Beeler, Judith, von Schänis, in Hüttwilen, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bommer, Claudia, von Stein AR, in Hüttwilen, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Weiach, Bankleiter-Stellvertreterin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Koradi, Marco, von Neunforn, in Oberstammheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien.