Informazioni su Patrick Andreas Petzold
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Patrick Andreas Petzold
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2963887, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Mirus Media AG, in Davos, CHE-109.358.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2009, Publ. 5019020).
Firma neu:
Mirus Media AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.07.2016 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunziker, Oliver, von Kirchleerau, in Davos, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Petzold, Patrick, von Schelten, in Davos, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petzold, Paul, von Schelten, in Davos, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5077734, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Treibstoff GmbH, Atelier für Konzeption, Werbung und Gestaltung, bisher in Zürich, CH-020.4.027.412-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2005, S. 22, Publ. 2637364).
Gründungsstatuten:
17.07.2003.
Statutenänderung:
9.06.2009.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil:
Hechtweg 10, 8808 Pfäffikon SZ.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Anbietung von Dienstleistungen in den Bereichen Werbung, Konzeption und Gestaltung, sowie Handel, Im- und Export von Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen. Sie kann Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. Sie kann alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung ihres Zwecks förderlich sein könnten. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Gesellschafter schriftlich oder per E-Mail. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen.]. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 9.6.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Petzold, Patrick Andreas, von Schelten, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scattina, Fabrizio, von Italien, in Pfäffikon SZ, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--].
Numero di pubblicazione: 4428606, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Commit Solutions AG, in Zürich, CH-020.3.030.904-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2007, S. 22, Publ. 3901206).
Statutenänderung:
25.03.2008.
Sitz neu:
Rümlang.
Domizil neu:
Bäulerwisenstrasse 3, 8152 Glattbrugg.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Petzold, Patrick Andreas, von Schelten, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jäggi, Peter, von Gondiswil, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bleiker, Markus, von Zürich, in Buchs ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Pedrini, Cleto, von Arvigo, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wetzel, Dr. Thomas, von Erlenbach ZH, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fitz, Robert, von Hauptwil-Gottshaus, in Uzwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.