Informazioni su Caroline Cindy Petöcz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Caroline Cindy Petöcz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4225509, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ATS Consulting GmbH, bisher in Kriens, CHE-208.220.612, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 32 vom 16.02.2016, Publ. 2668869).
Statutenänderung:
13.04.2018.
Sitz neu:
Pfungen.
Domizil neu:
Euelstrasse 15, 8422 Pfungen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Petöcz, Caroline Cindy, von Zürich, in Pfungen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kiss, Eszter Agnes, ungarische Staatsangehörige, in Pfungen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 3287397, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
IREDOC GmbH, in Kriens, CHE-469.142.505, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 32 vom 16.02.2016, Publ. 2668889).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Petöcz, Caroline Cindy, von Zürich, in Pfungen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marticke, René, deutscher Staatsangehöriger, in Uttwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 2001627, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
IREDOC GmbH, in Lachen, CHE-469.142.505, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2013, Publ. 1130649).
Statutenänderung:
18.12.2014.
Sitz neu:
Wollerau.
Domizil neu:
Samstagernstrasse 41, 8832 Wollerau. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zeller, Dominik, von Zürich, in Lachen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petöcz, Caroline Cindy, von Zürich, in Pfungen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.