Informazioni su Martin Peter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Martin Peter
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martin Peter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004877583, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Point Capital Group AG, in Zug, CHE-336.027.015, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2019, Publ. 1004620762).
Statutenänderung:
20.04.2020.
Aktienkapital neu:
CHF 6'000'000.00 [bisher: CHF 5'000'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 6'000'000.00 [bisher: CHF 5'000'000.00].
Aktien neu:
6'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 5'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Martin, von Neftenbach, in Opfikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hubmann, Andreas Peter, von Bichelsee-Balterswil, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sutter, Christian Moritz, von Pfäfers, in Dübendorf, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1936069, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
PS-DATA GmbH, in Turbenthal, CHE-106.314.472, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2010, S. 30, Publ. 5936234).
Statutenänderung:
12.11.2014.
Firma neu:
PS-DATA GmbH in Liquidation.
Sitz neu:
Opfikon.
Domizil neu:
Grossackerstrasse 58, 8152 Opfikon. Die Generalversammlung vom 12.11.2014 hat die Gesellschaft aufgelöst und anschliessend den Sitz nach Opfikon verlegt..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peter, Silvia Theodora, von Neftenbach, in Turbenthal, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Jürg, von Neftenbach, in Turbenthal, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 30'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Peter, Martin, von Neftenbach, in Opfikon, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift.