Informazioni su Konrad Peter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Konrad Peter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005145929, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gemeinschaftsstiftung der Zellweger Luwa AG, in Uster, CHE-109.740.138, Stiftung (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2020, Publ. 1004833498).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peter, Konrad, von Neftenbach, in Zug, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suderow, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Martí Fernández, Roberto, spanischer Staatsangehöriger, in Hinwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4068915, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ZAG-Stiftung, in Uster, CHE-109.737.627, Stiftung (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2013, Publ. 1049113).
Name neu:
ZAG-Stiftung in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS) vom 30.11.2017 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bechtler, Dr. Thomas W., von St. Gallen, in Zumikon, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Peter, Konrad, von Neftenbach, in Pfungen, Vizepräsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bechtler, Rudolf K., von St. Gallen, in Herrliberg, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vonarburg, Benno, von Reiden, in Dietlikon, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Langnau bei Reiden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG (CH-020.3.001.933-8)].
Numero di pubblicazione: 3083415, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fürsorgefonds der Zellweger Luwa AG, in Uster, CHE-109.627.192, Stiftung (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2013, Publ. 1049039).
Name neu:
Fürsorgefonds der Zellweger Luwa AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 18.05.2016 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Konrad, von Neftenbach, in Zug, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bechtler, Dr. Thomas W., von St. Gallen, in Freienbach, Vizepräsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bechtler, Rudolf K., von St. Gallen, in Herrliberg, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vonarburg, Benno, von Langnau bei Reiden, in Erlenbach ZH, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Langnau bei Reiden, Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG (CH-020.3.001.933-8)].