Informazioni su Vladimir Petek
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Vladimir Petek
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4128039, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
PEICONS GmbH, in Zürich, CHE-101.595.051, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2015, Publ. 2243917).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Petek, Vladimir, von Luzern, in Burgdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolf, Eva-Maria, deutsche Staatsangehörige, in Burgdorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Numero di pubblicazione: 2169685, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Thingle Media AG, in Zürich, CHE-252.670.025, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2015, Publ. 1926015).
Statutenänderung:
13.05.2015.
Firma neu:
Eaglewood Trading AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Eaglewood Trading Inc.).
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel sowie die Vermarktung von Produkten aller Art, insbesondere Adlerholz und Nebenprodukte davon, sowie sämtliche damit direkt oder indirekt in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland erwerben, verwalten oder veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Immaterialgüterrechte erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Petek, Vladimir, von Luzern, in Burgdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neely, Christopher Donovan, kanadischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Turnes, Jon, von Schiers, in Mönchaltorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bodmer, David, von Fällanden, in Wangen-Brüttisellen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1978207, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
The Thingle Group AG, in Freienbach, CHE-414.733.499, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2014, Publ. 1845987).
Firma neu:
The Thingle Group AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(The Thingle Group Inc. in liquidation).
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 153b HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petek, Vladimir, von Luzern, in Burgdorf, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].