Informazioni su Monika Anna Peier
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Monika Anna Peier
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1522945, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
designarena (schweiz, suisse, svizzera), in Uster, CHE-300.949.360, Verein (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2013, Publ. 7216306).
Name neu:
designarena (schweiz, suisse, svizzera) in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 8. April 2014 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peier, Monika Anna, von Rickenbach SO, in Trimbach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baur, Daniel, von Wil ZH, in Bachenbülach, Mitglied des Vorstandes und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Feurer, Rudolf Reinhard, von Dübendorf, in Dübendorf, Präsident des Vorstandes und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6513310, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
designarena (schweiz, suisse, svizzera), in Basel, CH-270.6.000.678-5, c/o Karl Bachmann, Largitzenstr. 44, 4056 Basel, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
27.10.2011, 06.12.2011.
Zweck:
Fördert die Aus- und Weiterbildung von Fachkräften, die interne und externe Information/Kommunikation, den Erfahrungsaustausch zwischen Fachgeschäften und deren Partnern.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Zuwendungen aller Art.
Eingetragene Personen:
Bachmann, Karl Paul, von Basel, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Feurer, Rudolf Reinhard, von Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peier, Monika Anna, von Rickenbach SO, in Trimbach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Baur, Daniel, von Wil ZH, in Bachenbülach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.