Informazioni su Christian Passath
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Christian Passath
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005786827, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
LAN Computer Systems AG, in Biel/Bienne, CHE-106.497.579, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2019, Publ. 1004731321).
Statutenänderung:
26.06.2023.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von IT-Dienstleistungen, Verkauf von Hard- und Software, Grafik- und Webdesign, Entwicklung von Software sowie Unternehmensberatungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kräuliger, Lukas Johannes, von Hochdorf, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haueter, Tobias, von Langnau im Emmental, in Altendorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Philipp, von Schneisingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Passath, Christian, von Sutz-Lattrigen, in Bellmund, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1446329, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
LAN Computer Systems AG, in Biel/Bienne, CHE-106.497.579, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2007, S. 3, Publ. 4068938).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bertschi, Reto, von Dürrenäsch, in Sutz-Lattrigen, Sekretär, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Passath, Christian, von Sutz-Lattrigen, in Bellmund, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3306970, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
netrics hosting AG, in Biel/Bienne, CH-280.3.005.298-0, Erbringung von Unterhaltsdienstleistungen im Informatikbereich usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 18.05.2004, S. 5, Publ. 2266780).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Passath, Christian, von Sutz-Lattrigen, in Bellmund, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Pascal, von Oberegg, in Ligerz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor];
Perrenoud, Nicolas, von La Sagne, in Zollikofen, mit Kollektivprokura zu zweien.