Informazioni su Dr. Karl-Michael Nikolaus Partin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Karl-Michael Nikolaus Partin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005870312, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
openfunds, in Zürich, CHE-439.882.997, Verein (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2019, Publ. 1004762185).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lingling, Sascha, von Zürich, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Partin, Karl-Michael Nikolaus, genannt Michael, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oviedo Gonzalez, Jose Carlos, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Partin, Birgit, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3549117, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
openfunds, in Zürich, CHE-439.882.997, Staffelstrasse 12, 8045 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
25.01.2017.
Zweck:
Der Zweck des Vereines besteht, unter Ausschluss jeder geschäftlichen Tätigkeit, in der Entwicklung und Zurverfügungstellung eines offenen, frei verfügbaren underweiterbaren Standards zur vereinfachten Übertragung und automatisierten Validierung von Finanz- und insbesondere auch von Fondsdaten.
Mittel:
Beiträge der Aktivmitglieder, Erträge aus eigenen Aktivitäten oder Zuwendungen Dritter.
Eingetragene Personen:
Lingling, Sascha, von Zürich, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gutzmer, Tim, deutscher Staatsangehöriger, in Wallisellen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lang, Erich, von Dübendorf, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Partin, Karl-Michael Nikolaus, genannt Michael, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walter, Daniel, von Grächen, in Arni AG, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2103015, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Schoenfels Holding AG, in Zug, CHE-115.455.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2010, S. 20, Publ. 5522242).
Firma neu:
Schoenfels Holding AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.04.2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Partin, Karl-Michael, von Zürich, in Zürich, Liquidator, mit Einzelunterschrift.