Informazioni su Maria Angela Parrotto
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Maria Angela Parrotto
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006139860, Ufficio del registro di commercio Zugo
reex ag, in Zug, CHE-104.300.387, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 10.07.2024, Publ. 1006080650).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rosenberger, Hans, von Birmensdorf (ZH), in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parrotto, Maria Angela, italienische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1006080650, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
reex ag, bisher in Egg, CHE-104.300.387, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2024, Publ. 1005982784).
Statutenänderung:
19.04.2024.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Alpenstrasse 16, 6300 Zug.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parrotto, Maria Angela, italienische Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005918504, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
symbition AG, bisher in Rorschach, CHE-228.691.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2023, Publ. 1005841828).
Statutenänderung:
29.11.2023.
Firma neu:
Excelsior Global Management AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Alpenstrasse 16, 6300 Zug.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheuber, Dario, von Buochs, in Kirchlindach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Parrotto, Maria Angela, italienische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Wullschleger, Werner Franz, von Zofingen, in Wigoltingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].