Informazioni su Jean-François Paquereau
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jean-François Paquereau
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4361194, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SG Private Banking (Suisse) SA, succursale de Zurich, in Zürich, CH-020.9.002.023-6, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2007, S. 21, Publ. 4222604).
mit Hauptsitz in:
Genf.
Firma Hauptsitz neu:
SG Private Banking (Suisse) SA (660-1332995-9) (SG Private Banking (Schweiz) AG) (SG Private Banking (Switzerland) Ltd) (SG Private Banking (Svizzera) SA).
Statuten Hauptsitz:
[Gestrichenes Statutendatum aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.] [gestrichen: Statuten Hauptsitz: Statuten geändert am: 29.09.2005 und 20.02.2006].
Zweck Hauptsitz:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Picciotto, René, italienischer Staatsangehöriger, in Anières, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Setton, Philippe, italienischer Staatsangehöriger, in Genf, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Henckel von Donnersmarck, Winfried, von Baden, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jacquemoud, Jean-Pierre, von Genf, in Genf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lévy, Alain Bruno, von Sâles, in Genf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Jacques, von Zürich, in Zumikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peytral, Alain, von Vugelles-La Mothe, in Epalinges, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riba, Fernando, spanischer Staatsangehöriger, in Pully, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vannod, Alex, von Orny, in Kilchberg ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sonntag, Bernard, französischer Staatsangehöriger, in Genf, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Valenzuela, Alberto, französischer Staatsangehöriger, in Collonge-Bellerive, stellvertretender Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Collas, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ferré, Jean-Charles, französischer Staatsangehöriger, in Luxemburg (LU), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Paquereau, Jean-François, französischer Staatsangehöriger, in Anières, stellvertretender Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rusch, Paul Henri, französischer Staatsangehöriger, in Lausanne, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Truchi, Daniel, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thieffry, Yves, französischer Staatsangehöriger, in Chavenay (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3054900, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SG Private Banking (Suisse) SA, succursale de Zurich, in Zürich, CH-020.9.002.023-6, Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Bank mit einer privaten und institutionellen schweizerischen und ausländischen Kundschaft, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2005, S. 20, Publ. 2943602).
mit Hauptsitz in:
Genf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Garbani, Guido, von Vergeletto, in Horgen, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sommer, Urs, von Zürich, in Wädenswil, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Petöcz, Sandor, von Adliswil, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tröster, Thomas, von Basel, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vitti, Carluccio, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vögeli, Fridolin, von Rüti GL, in Oberurnen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gionis, Tania, von Regensdorf, in Wädenswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ghittini, Renato, von Giubiasco, in Freienbach, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sampietro, Chris, von Lugano, in Wollerau, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnosti, Barbara, von Basel, in Zürich, Vize-Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fröhli, Filippo, von Küssnacht SZ, in Baar, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hrejsa, Thomas, von Zug, in Steinhausen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kudrnovsky, Jaroslav, von Niederdorf, in Bienne, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paquereau, Jean-François, französischer Staatsangehöriger, in Anières, stellvertretender Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.