Informazioni su Georg Palancon
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Georg Palancon
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005369882, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Wärmeverbund Gais AG, in Gais, CHE-114.968.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2016, Publ. 3066147).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Palancon, Georg, von Cazis, in Gais, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schregenberger, Dominik, von Degersheim, in Teufen AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brülisauer, Pirmin, von Appenzell, in Gais, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuener, Felix, von Sennwald, in Oberriet (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5152838, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Wärmeverbund Gais AG, in Gais, CH-300.3.016.254-3, c/o Gemeindeverwaltung Gais, Schulhausstrasse 1, 9056 Gais, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.07.2009.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Wärmeverbundanlagen, welche mit Energieholz befeuert werden. Dabei haben die thermische Nutzung des Energieholzes und die Optimierung des Wärmebezugspreises den Vorrang gegenüber Gewinnausschüttungen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 200'000.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.
Aktien:
200 Namenaktien zu je CHF 1'000.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der unselbständigen, öffentlichrechtlichen Anstalt der Gemeinde Gais, nämlich des Wärmeverbunds Rotenwies, in Gais, gemäss Vertrag vom 14.07.2009 mit Bilanz per 30.06.2009 mit Aktiven von CHF 655'216.30 und Passiven von CHF 55'216.30, wofür 200 Namenaktien zu je CHF 1'000 ausgegeben und CHF 400'000 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen oder durch Publikation im SHAB, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anders vorschreibt.
Eingetragene Personen:
Schmid, Hanswalter, von Gais, in Gais, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koller, Ernst, von Gais, in Gais, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walser, Martin, von Gais, in Gais, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Landolt, Beat, von Näfels, in Gais, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Palancon, Georg, von Cazis, in Gais, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jürg Boppart Wirtschaftsprüfung und -beratung (CH-300.1.014.035-9), in Gais, Revisionsstelle.