Informazioni su Candida Owens
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Candida Owens
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004916259, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
CRONIMET Mining Minerals and Metals AG, in Steinhausen, CHE-437.723.106, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2019, Publ. 1004535691). Mit Erklärung vom 20.05.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Komarovic, Julija, deutsche Staatsangehörige, in Karlsruhe (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Owens, Candida, britische Staatsangehörige, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
ATF Treuhand, Anton T. Funk Dipl. Wirtschaftsprüfer (CH-170.1.003.914-9), in Baar, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heller, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004839053, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
CRONIMET Central Africa AG, in Steinhausen, CHE-114.448.264, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2018, Publ. 4449304).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Owens, Candida, britische Staatsangehörige, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3712855, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
CRONIMET Mining Services AG, in Steinhausen, CHE-437.723.106, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 14.01.2016, Publ. 2596101).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Santschi, Silvan, von Zug und Sigriswil, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kistner, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Au am Rhein (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hill, Moritz, deutscher Staatsangehöriger, in Sharjah (AE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Heller, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Komarovic, Julija, deutsche Staatsangehörige, in Karlsruhe (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Owens, Candida, britische Staatsangehörige, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.