Informazioni su Rudolf Ott
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rudolf Ott
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1795415, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Auto Lötscher & Ott AG, in Dübendorf, CHE-112.774.907, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 24.09.2014, Publ. 1730813).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ott, Rudolf, von Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lötscher, Franz Ernst, von Zürich und Schüpfheim, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3889846, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Auto Lötscher AG, in Dübendorf, CH-020.3.029.607-7, Betrieb einer Autogarage, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2006, S. 18, Publ. 3258128).
Statutenänderung:
4.04.2007.
Firma neu:
Auto Lötscher & Ott AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lötscher, Franz Ernst, von Zürich und Schüpfheim, in Dübendorf, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Ott, Rudolf, von Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3638282, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Garage Braun & Ott AG, in Dübendorf, CH-020.3.006.846-6, Betrieb einer Autogarage, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.1996, S. 319).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ott, Rudolf, von Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Braun, Karl Rudolf, von Volketswil, in Volketswil, Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
Weidmann, Serif Charles, von Eglisau, in Dübendorf, Delegierter und Sekretär, mit Einzelunterschrift;
Braun, Irmgard Maria, von Volketswil, in Volketswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.