Informazioni su Danilo Oppel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Danilo Oppel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004892283, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Maisfabrik GmbH, in Dübendorf, CHE-477.990.292, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2018, Publ. 1004497129).
Statutenänderung:
30.04.2020.
Firma neu:
BlueStar Reinigung GmbH.
Sitz neu:
Oberglatt.
Domizil neu:
Allmendstrasse 9, 8154 Oberglatt ZH.
Zweck neu:
Die Firma bezweckt die Herstellung, den Vertrieb sowie den Handel von Waren aller Art. Des Weiteren bezweckt die Gesellschaft Taxifahraufträge und Limousinenservice sowie Personentransporte aller Art, wie auch Dienstleistungen im Reinigungsbereich. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmungen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen. Sie kann Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oppel, Danilo, deutscher Staatsangehöriger, in Dübendorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Heinrich, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gligor, Brigitta Silvia, ungarische Staatsangehörige, in Oberglatt, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004497129, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Maisfabrik GmbH, in Zürich, CHE-477.990.292, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2016, Publ. 3072735).
Statutenänderung:
08.11.2018.
Sitz neu:
Dübendorf.
Domizil neu:
c/o Danilo Oppel, Im Grund 2, 8600 Dübendorf.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oppel, Danilo, deutscher Staatsangehöriger, in Dübendorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich].
Numero di pubblicazione: 7174724, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Maisfabrik GmbH, in Zürich, CH-020.4.049.876-7, Letzigraben 227, 8047 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.04.2013.
Zweck:
Die Firma bezweckt die Herstellung, den Vertrieb sowie den Handel von Lebensmitteln, insbesondere von Maisprodukten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmungen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen. Sie kann Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 25.04.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Oppel, Danilo, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Heinrich, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00.