Informazioni su Marcel Oertel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marcel Oertel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3229803, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Meyer Burger (Switzerland) AG, in Thun, CHE-101.974.158, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2016, Publ. 2922703).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kipfer, Thomas, von Lützelflüh, in Thun, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bäckmann, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Gwatt (Thun), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oertel, Marcel, von Thun, in Därstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Thomas, von Kallnach, in Seedorf BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Escher, Michael, von Simplon, in Hünibach (Thun), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Habermann, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Faulensee (Spiez), mit Kollektivprokura zu zweien;
Marti, Gerhard, von Wengi, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pellandini, Mauro, von Arbedo-Castione, in Belp, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stähli, Peter, von Brienz (BE), in Steffisburg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2910861, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Meyer Burger AG, in Thun, CHE-101.974.158, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2016, Publ. 2734397).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Meyer Burger Global AG, in Thun (CHE-475.968.695), gemäss Fusionsvertrag vom 30.05.2016 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 66'761'568.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 98'368'466.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens liegen Rangrücktritte im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung beider Gesellschaften vor. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Benedikt, von Flühli, in Langnau im Emmental, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blatter, Tanja, von Habkern, in Thierachern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Müller-Alig, Franziska Elisabeth, von Lumnezia, in Bolligen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Thomas, von Kallnach, in Seedorf BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kuonen, Rémy, von Guttet-Feschel, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bäckmann, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Gwatt (Thun), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kipfer, Thomas, von Lützelflüh, in Thun, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ribeli, Corinne, von Rapperswil-Jona, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Escher, Michael, von Simplon, in Hünibach (Thun), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gockel, Ernst, deutscher Staatsangehöriger, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oertel, Marcel, von Thun, in Därstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.