Informazioni su Markus Emil Oelhafen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Markus Emil Oelhafen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005899033, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Econs Technology AG, in Suhr, CHE-253.147.536, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2021, Publ. 1005350178).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oelhafen, Markus Emil, von Aarau, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Seghers, Dieter, belgischer Staatsangehöriger, in Bachs, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Van Delm, Tinne, belgische Staatsangehörige, in Bachs, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1005320315, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Econs Technology AG, in Aarau, CHE-253.147.536, c/o Markus Oelhafen, Pilatusstrasse 3, 5032 Aarau Rohr, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
19.10.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft ist im Bereich Umwelt, Wasser, Energie und Radioaktivität tätig. Sie entwickelt Technologien und bietet Beratungsdienste an. Sie berät öffentliche Institutionen, Firmen und Privatkunden. Sie klärt Gefahrenpotentiale ab, erstellt Sanierungs- und Schutzkonzepte, koordiniert deren Umsetzung und überwacht sie nach der Inbetriebnahme. Sie betreibt technisch-wissenschaftliche Forschung und arbeitet mit Hochschulen zusammen. Sie schafft geistiges Eigentum, setzt dieses in ihrer Beratungstätigkeit ein und lizenziert es an Kunden und Partner. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland er-richten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, sowie Grundeigentum im In- und Ausland erwerben und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 19.10.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Oelhafen, Markus Emil, von Aarau, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005244878, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Virtamed AG, in Schlieren, CHE-113.865.145, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2020, Publ. 1004963077).
Statutenänderung:
27.05.2021.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Wahl des Verwaltungsrates schriftlich durch Brief oder auf elektronischem Weg (E-Mail), ansonsten im Publikationsorgan.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aregger, Melanie, von Kriens, in Buchs (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oelhafen, Markus Emil, von Aarau, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weymann, Andreas, von Entlebuch, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kriebel, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), mit Kollektivunterschrift zu zweien.