Informazioni su Ewa Oberholzer-Majewska
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Ewa Oberholzer-Majewska
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005869364, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Shining Stars GmbH, in Dübendorf, CHE-114.474.439, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2023, Publ. 1005813560).
Statutenänderung:
17.10.2023.
Firma neu:
Joey Kinderkrippe Daycare GmbH.
Sitz neu:
Uster.
Domizil neu:
Zürichstrasse 6, 8610 Uster.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer oder mehrerer Kinderkrippen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oberholzer-Majewska, Ewa, polnische Staatsangehörige, in Nürensdorf, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thaler, Marco, von Gaiserwald, in Bonstetten, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005813560, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Shining Stars GmbH, in Dübendorf, CHE-114.474.439, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2017, Publ. 3722379).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joey Group AG (CHE-448.168.545), in Uster, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Thaler, Marco, von Gaiserwald, in Bonstetten, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Oberholzer-Majewska, Ewa, polnische Staatsangehörige, in Nürensdorf, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Locher, Maurice, von Zürich, in Zürich, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3722379, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Shining Stars GmbH, in Dübendorf, CHE-114.474.439, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2011, Publ. 6473300).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberholzer-Majewska, Ewa, polnische Staatsangehörige, in Nürensdorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Brütten].