Informazioni su Gabriela Nobs-Moser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gabriela Nobs-Moser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004670422, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
KINDERHEIM HEIMETLI, STIFTUNG ISA STAEHELIN, OBERSOMMERI, in Sommeri, CHE-107.074.922, Stiftung (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2018, Publ. 1004460441).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nobs-Moser, Gabriela, von Seedorf BE, in Romanshorn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steuble, Kerstin, von Appenzell und Seedorf (BE), in Istighofen (Bürglen (TG)), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1241518, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
KINDERHEIM HEIMETLI, STIFTUNG ISA STAEHELIN, OBERSOMMERI, in Sommeri, Weiterführung des Kinderheimes im Sinne der Gründerin und Stifterin Isabella Staehelin, Stiftung (SHAB Nr. 114 vom 14.06.2000, S. 4019).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nobs-Moser, Gabriela, von Seedorf BE, in Romanshorn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin].
Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Kinderheim Heimetli, Stiftung Isa Staehelin, Obersommeri, in S o m m e r i , Erziehung und Betreuung von Kindern aus gestörten Familienverhältnissen. Stiftung (SHAB Nr. 196 vom 09.10.1998, S. 6951).
Urkundenänderung:
26.06.1999.
Name neu:
KINDERHEIM HEIMETLI, STIFTUNG ISA STAEHELIN, OBERSOMMERI.
Zweck neu:
Die Stiftung übernahm von Isabella Staehelin das von ihr 1919 gegründete und bisher privat geführte Kinderheim und verpflichtet sich, das Heim im Sinne der Gründerin und Stifterin weiterzuführen, wie sie dies in ihrer Willenserklärung vom 03.07.1975 festgelegt hat. Die Willenserklärung bildet einen integrierenden Bestandteil dieser Stiftungsurkunde. Das Heim dient der Erziehung und Betreuung von Kindern, die aus sozialen oder familiären Gründen in ihrer Ursprungsfamilie nicht mehr tragbar sind.
Organisation neu:
Stiftungsrat von mindestens 7 Mitgliedern, Kommission von 3 bis 5 Mitgliedern, und Kontrollstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rutishauser, Elsbeth, von Bottighofen und Niederhelfenschwil, in Bottighofen, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nussbaumer, Claudia, von Mümliswil- Ramiswil, in Uttwil, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nobs-Moser, Gabriela, von Seedorf BE, in Romanshorn, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Clematide, Danilo, von Amriswil, in Romanshorn, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.