Informazioni su Katharina Nill
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Katharina Nill
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004626974, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Skihausgenossenschaft Hottingen Zürich, in Zürich, CHE-102.357.465, Genossenschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2017, Publ. 3890195).
Firma neu:
Skihausgenossenschaft Hottingen Zürich in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 03.05.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nill, Katharina, von Zürich, in Zürich, Präsidentin der Verwaltung, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kienast, Alfred Jakob, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Künzel-Dunkl, Elfriede, von Zürich, in Stäfa, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schrödter Musch, Jeannette, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, Liquidatorin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung];
Grimm, Lilo, von Zürich, in Maur, Mitglied der Verwaltung, Liquidatorin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 5229468, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Skihausgenossenschaft Hottingen Zürich, in Zürich, CH-020.5.901.451-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2005, S. 24, Publ. 3041254).
Domizil neu:
c/o Katharina Nill, Lehfrauenweg 10, 8053 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grimm, Hans-Rudolf, von Zürich, in Zürich, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nievergelt, Erich, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Arber, Sonja, von Möriken-Wildegg, in Rümlang, Mitglied der Verwaltung und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nill, Katharina, von Zürich, in Zürich, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kienast, Alfred Jakob, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzel-Dunkl, Elfriede, von Zürich, in Stäfa, Mitglied der Verwaltung und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3041254, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Skihausgenossenschaft Hottingen Zürich, in Zürich, CH-020.5.901.451-8, das in Oberegg bei Einsiedeln stehende kleine Ski- und Ferienhaus zu verwalten, Genossenschaft (SHAB Nr. 7 vom 13.01.1998, S. 209).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dittgen, Elisabeth, von Dürrenäsch, in Zürich, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauser, Wolfgang, von Näfels, in Rapperswil SG, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nill, Katharina, von Zürich, in Zürich, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arber, Sonja, von Möriken-Wildegg, in Rümlang, Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Maur, ohne Zeichnungsberechtigung];
Kienast, Marianne, von Zürich, in Zürich, Mitglied und Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grimm, Lilo, von Zürich, in Maur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.