Informazioni su Roland Niderberger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roland Niderberger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005932526, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Amadeus, in Winterthur, CHE-109.998.932, Stiftung (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2023, Publ. 1005747000).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zumbrunn, Esther Béatrice, von Winterthur, in Winterthur, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niderberger, Roland, von Dallenwil, in Elgg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gräf, Hans Rudolf, von Zürich, in Winterthur, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Boner, Urs Niklaus, von Laupersdorf, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Joelson-Strohbach, Margarethe, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005747000, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 89 vom 09.05.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 18'538 vom 04.05.2023 Stiftung Amadeus, in Winterthur, CHE-109.998.932, Stiftung (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2023, Publ. 1005741408).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niderberger, Roland, von Dallenwil, in Elgg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Niederberger, Roland].
Numero di pubblicazione: HR02-1005741408, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Amadeus, in Winterthur, CHE-109.998.932, Stiftung (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2022, Publ. 1005594617).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joelson, Harry, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mörgeli, Yvonne, von Schlatt ZH, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederberger, Roland, von Dallenwil, in Elgg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.