Informazioni su Hans-Peter Neuweiler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hans-Peter Neuweiler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3672832, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Ceposa AG, in Kreuzlingen, CH-440.3.012.833-7, Handel mit und Veredelung von Lebensmitteln, insbesondere Oliven, Antipasti-Produkte und Käse sowie Beratung im Lebensmittelbereich. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2006, S. 13, Publ. 3526848).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Faoro Revision und Treuhand AG, in Kreuzlingen, Revisionsstelle;
Neuweiler, Hans-Peter, von Kreuzlingen, in Fruthwilen (Salenstein), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forster, Jürg, von Zürich, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sutter, Ernst, von Bühler, in Gossau SG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Addetto Wirtschaftsprüfung AG, in Kreuzlingen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2571462, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Berichtigung des im SHAB Nr. 224 vom 17.11.2004, S. 10, publizierten TB-Eintrags Nr. 3931 vom 11.11.2004. Ceposa AG, in Kreuzlingen, CH-440.3.012.833-7, Handel mit und Veredelung von Lebensmitteln, insbesondere Oliven, Antipasti-Produkte und Käse sowie Beratung im Lebensmittelbereich. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2004, S. 10, Publ. 2546130).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neuweiler, Hans-Peter, von Kreuzlingen, in Fruthwilen (Salenstein), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 2546130, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Ceposa AG, in Kreuzlingen, CH-440.3.012.833-7, Handel mit und Veredelung von Lebensmitteln, insbesondere Oliven, Antipasti-Produkte und Käse sowie Beratung im Lebensmittelbereich. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2004, S. 13, Publ. 2240906).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neuweiler, Hans-Peter, von Kreuzlingen, in Fruthwilen (Salenstein), Mitglied, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaiser, Petra, von Degersheim, in Mannenbach-Salenstein (Salenstein), mit Einzelprokura.