Informazioni su Andrea Murer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andrea Murer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005522700, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Verein Geburtshaus Delphys, in Zürich, CHE-141.998.484, Verein (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2020, Publ. 1005024123).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Murer, Andrea, von Beckenried, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
George, Nicole Helen, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzli, Anita, von Murgenthal, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyenhofer, Cyrille Hildegard, von Tobel-Tägerschen, in Gipf-Oberfrick, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3754057, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 173 vom 07.09.2017 publizierten TR-Eintrags Nr. 30'779 vom 04.09.2017 Verein Geburtshaus Delphys, in Zürich, CHE-141.998.484, Verein (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2017, Publ. 3738531).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Murer, Andrea, von Beckenried, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Welker, Petronilar, deutsche Staatsangehörige, in Dietlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 3738531, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Verein Geburtshaus Delphys, in Zürich, CHE-141.998.484, Verein (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2014, Publ. 1649439).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fenzl, Andrea, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schreibmüller, Pascale, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ulrich, Beatrix, von Arth, in Zürich, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruppert, Helena, von Wila, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Genner, Ruth, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Murer, Andrea, von Beckenried, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ott, Dominik, von Lauerz, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stofer, Judith, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Welker, Petronilar, deutsche Staatsangehörige, in Dietlikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.