Informazioni su Thomas Müller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Thomas Müller
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Müller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3873587, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Genossenschaft PRO BON AARGAU, in Wettingen, CHE-104.006.249, Genossenschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2014, Publ. 1576297).
Firma neu:
Genossenschaft PRO BON AARGAU in Liq..
Domizil neu:
c/o Equitest AG Treuhand und Wirtschaftsprüfungen, Winkelriedstrasse 4, 5430 Wettingen. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.10.2017 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dietiker, Ursula, von Thalheim (AG) und Mühlethurnen, in Baden, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Liechti, Barbara, von Wittnau, in Mellingen, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Looser, Ursula, von Seon, in Küsnacht (ZH), Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stirnemann, Irène, von Gränichen und Soulce, in Wettingen, Kassierin, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hadorn, Markus, von Forst-Längenbühl, in Baden, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Thomas, von Baden, in Baden, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Equitest AG Treuhand und Wirtschaftsprüfungen (CHE-101.755.917), in Wettingen, Liquidatorin.
Numero di pubblicazione: 1108903, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Genossenschaft PRO BON AARGAU, in Wettingen, CHE-104.006.249, Genossenschaft (SHAB Nr. 177 vom 12.09.2012, Publ. 6845662).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sailer, Robert, von Baden, in Wettingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietiker, Ursula, von Thalheim AG und Mühlethurnen, in Baden, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Liechti, Barbara, von Wittnau, in Mellingen, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Looser, Ursula, von Seon, in Küsnacht ZH, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Thomas, von Baden, in Baden, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4019474, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Metzger-Center Aarau, in Aarau, CH-400.5.000.152-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2007, S. 2, Publ. 3888702).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gächter, Franz, von Oberriet SG, in Aarau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Müller, Thomas, von Baden, in Baden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Papenburg, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Liesberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.