Informazioni su Steve Müller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Steve Müller
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Steve Müller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005881044, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Bürgin Winzeler Partner AG, in Schaffhausen, CHE-106.822.892, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2022, Publ. 1005433602).
Statutenänderung:
06.11.2023.
Firma neu:
inexo infra ag.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Angebot von Dienstleistungen im Bereich der Bauplanung, insbesondere Tiefbau, Raumplanung und Vermessung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen oder diesen zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung betr. Sacheinlage anlässlich der Gründung wurde infolge Zeitablaufs in den Statuten gestrichen.] [gestrichen: Sacheinlage: Einen Teil der Aktiven im Wert von CHF 586'801.95 und einen Teil der Passiven in Höhe von CHF 386'801.95 der im Handelsregister nicht eingetragenen Einzelfirma Bernhard Bürgin, Ingenieurbüro, in Schaffhausen, gemäss Sacheinlagevertrag vom 30.6.1995 und Uebernahmebilanz per 31.12.1994 zum Preis von CHF 200'000.--, wofür 200 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben wurden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [gestrichen: Mitteilungen an die Aktionäre: durch Brief.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Steve, von Flurlingen, in Bibern SH (Thayngen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thayngen].
Numero di pubblicazione: 3325951, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Bürgin Winzeler Partner AG, in Schaffhausen, CHE-106.822.892, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2014, Publ. 1274663).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winzeler, Franz, von Thayngen, in Wagenhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Steve, von Flurlingen, in Thayngen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.