Informazioni su Serge Müller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Serge Müller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005254612, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Tschachtli AG, in Wohlen (AG), CHE-107.892.317, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2020, Publ. 1005010025).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keusch, Bruno, von Boswil, in Dottikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Serge, von Zunzgen, in Sarmenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wohlen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tschachtli, Jacqueline, von Basel, in Dintikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3925887, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Tschachtli AG, in Wohlen (AG), CHE-107.892.317, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2016, Publ. 2880419).
Statutenänderung:
01.12.2017.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Serge, von Zunzgen, in Wohlen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Büttikon];
Trachsel, Peter, von Wattenwil, in Villmergen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Muri].
Numero di pubblicazione: 5931616, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Aktiv Sound & Cinema Berikon GmbH, in Berikon, CH-400.4.033.515-2, Bellikerstrasse 11, 8965 Berikon, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
02.12.2010.
Zweck:
Entwicklung, Herstellung, Import, Export und Handel im Bereich Hi-Fi, Home Cinema, Unterhaltungs- und Industrieelektronik, Computer, Steuerungssysteme, Leuchten, Lichttechnik, Beratung im Bereich Beschallungstechnik und Akustikconsulting, Akustikdeckenbau und andere Massnahmen zur Verbesserung der Raumakustik;
kann sich an anderen Gesellschaften und Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie Liegenschaften erwerben, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 02.12.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Tschachtli AG (CH-400.3.002.282-7), in Wohlen AG, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Müller, Serge, von Zunzgen, in Büttikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haller, Markus, von Waltenschwil, in Wohlen AG, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.