Informazioni su Oskar Müller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Oskar Müller
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Oskar Müller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005425059, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Karl Jos. Placidus Steiner-Stiftung, in Baar, CHE-228.820.726, Stiftung (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2021, Publ. 1005195643).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Oskar, von Baar, in Baar, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andermatt, Erich, von Baar, in Baar, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005420058, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Stiftung Pflegezentrum Baar, in Baar, CHE-101.058.528, Stiftung (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2020, Publ. 1004832769).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Oskar, von Baar, in Baar, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andermatt, Erich, von Baar, in Baar, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bühlmann, Olivia, von Baar, in Baar, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005195643, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Karl Jos. Placidus Steiner-Stiftung, in Baar, CHE-228.820.726, Stiftung (SHAB Nr. 33 vom 19.02.2003, S.16, Publ. 869594).
Domizil neu:
c/o Bürgergemeinde Baar , Leihgasse 9, 6340 Baar.
Aufsichtsbehörde neu:
Bürgergemeinde Baar.
Organisation neu:
[Die bisher im Handelsregister eingetragene Bemerkung über die Organisation wird gelöscht.]. Die Stiftung wird aufgrund der geänderten Rechtsgrundlagen als gemischte Stiftung wieder in das Handelsregister eingetragen. Die Aufsichtsbehörde hat mit Verfügung vom 27.04.2021 die Stiftung von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hermann, Werner, von Baar, in Baar, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Anton, von Schüpfheim, in Baar, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Oskar, von Baar, in Baar, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Chukwu, Anthony, von Laufenburg, in Baar, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.