Informazioni su Marco Müller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Marco Müller
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marco Müller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4301657, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Autospritzwerk Müller AG, in Niederbipp, CHE-105.516.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 14.06.2010, Publ. 5672812).
Statutenänderung:
08.06.2018.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Autospritzwerkes. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann schliesslich alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma 'Autospritzwerk Müller', in Niederbipp, gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 03.05.2000 und Übernahmebilanz per 31.12.1999 mit Aktiven von CHF 156'260.85 und Passiven von CHF 106'673.40 zum Preis von CHF 49'587.45, wofür dem Sacheinleger 48 voll liberierte Namenaktien zu je CHF 1'000 ausgegeben und ihm zudem CHF 1'587.45 als Forderung in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich. Gemäss Erklärung vom 08.06.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dobler Treuhand (CH-241.1.006.811-5), in Biberist, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Sascha, von Uetikon am See, in Laupersdorf, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Balsthal, Mitglied, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Müller, Gerold, von Uetikon am See, in Balsthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Meister, Martin Paul, von Matzendorf, in Thunstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Marco, von Uetikon am See, in Matzendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.