Informazioni su Judith Müller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Judith Müller
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Judith Müller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004603387, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
GFS General Finance Services AG, in Dottikon, CHE-104.136.113, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2017, Publ. 3891097).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Judith, von Lenzburg, in Dottikon, Präsidentin des Verwaltungsrates, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Villmergen].
Numero di pubblicazione: 3237955, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
GFS General Finance Services AG, in Baden, CHE-104.136.113, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2008, Publ. 4552856).
Statutenänderung:
14.12.2016. 14.12.2016.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen im gesamten Bereich der Finanzberatung, Vermögensverwaltung, Vermittlung von Rechtsgeschäften, Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Grundstücken im In- und Ausland sowie Kauf und Verkauf, Verwaltung, Vermittlung und Vermietung von Liegenschaften und Grundstücken, ferner Planung, Erstellung, Sanierung und Umnutzung von Gebäuden auf eigene oder fremde Rechnung;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie Darlehen gewähren.
Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Aktien neu:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 14.12.2016.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Judith, von Lenzburg, in Villmergen, Präsidentin des Verwaltungsrates, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1973177, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Meinrad Müller Architektur und Bauleitung AG, in Lenzburg, CHE-115.575.669, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2014, Publ. 1320231).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Judith, von Lenzburg und Niederrohrdorf, in Lenzburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Serratore, Mariano, italienischer Staatsangehöriger, in Wohlen AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].