Informazioni su Gerhard Hermann Müller Behrens
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gerhard Hermann Müller Behrens
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005939147, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Gibellina-Arts AG, in Baden, CHE-108.208.220, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2021, Publ. 1005171866). [Gemeindefusion vom 01.01.2024].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Gerhard, von Baden, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Turgi].
Numero di pubblicazione: HR02-1004692322, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Stiftung Karl Braun, in Ennetbaden, CHE-112.505.520, Stiftung (SHAB Nr. 161 vom 21.08.2015, Publ. 2332959).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller Behrens, Gerhard, von Turgi, in Baden, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Markus, von Obersiggenthal, in Baden, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4386481, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Regionalwerke Holding AG Baden, in Baden, CHE-101.114.227, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2018, Publ. 4164733).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Gerhard, genannt Geri, von Turgi, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Roger, von Baden und Elsau, in Baden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-461.581.835), in Aarau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Markus, von Obersiggenthal, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ramseier, Philippe, von Trub, in Baden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-229.255.214), in Baden, Revisionsstelle.