Informazioni su Verena Müllener-Matti
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Verena Müllener-Matti
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005270406, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Wohnbau Kranich AG, in Saanen, CHE-103.964.337, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2017, Publ. 3707463).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müllener-Matti, Verena, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brand, Peter, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bigler, Philipp Florian, von Worb, in Saanen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hefti, Martin, von Glarus Süd, in Turbach (Saanen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perreten, Nathanael, von Lauenen, in Gstaad (Saanen), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Westemeier, Kaspar, von Lauenen, in Turbach (Saanen), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gyger, Kurt, von Saanen, in Schönried (Saanen), Mitglied des Verwaltungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schläppi-Hauswirth, Petra, von Saanen und Lenk, in Grund b. Gstaad (Saanen), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 1005629, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Wohnbau Kranich AG, in Saanen, CH-092.3.001.988-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 22.08.2012, Publ. 6819244).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reuteler, Arthur, von Saanen, in Saanen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Grünigen, Toni, von Saanen, in Turbach (Saanen), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müllener-Matti, Verena, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brand, Peter, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4042666, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Viehzuchtgenossenschaft Saanen III, in Saanen, CH-092.5.008.681-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.1989, S. 4791).
Firma neu:
Viehzuchtgenossenschaft Saanen III in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil: c/o Verena Müllener-Matti, Matten 92, 3780 Gstaad. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.3.2007 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauswirth, Kurt, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haldi, Hans-Ulrich, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reuteler, Arthur, von Saanen, in Grund bei Gstaad (Saanen), Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aellen, Matthäus, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Mitglied und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müllener-Matti, Verena, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin.