Informazioni su Dr. Moscheh Mresse
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Moscheh Mresse
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005953608, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Blacklight Analytics AG, bisher in Zürich, CHE-455.100.363, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2023, Publ. 1005699334).
Statutenänderung:
11.12.2023.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Grienbachstrasse 17, 6300 Zug.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratung und Dienstleistungen im Bereich von Informationstechnologie-Projekten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mresse, Dr. Moscheh, von Baden, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berchtold, Martin Joachim, von Stalden (VS), in Visp, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Dr. Lukas Samuel, von Eischoll, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tomka, Dr. Ivan Ivanowitsch Tobias, von Rechthalten, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1005699334, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Blacklight Analytics AG (Blacklight Analytics SA) (Blacklight Analytics Ltd), in Zürich, CHE-455.100.363, Wiedingstrasse 98, 8045 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
03.03.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratung und Dienstleistungen im Bereich von Informationstechnologie-Projekten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft ist zudem befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Tochtergesellschaften oder Dritten vorzunehmen, etwa Aktionären, Tochtergesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 03.03.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Mresse, Dr. Moscheh, von Baden, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3264345, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Aid Governance Stiftung, in Zug, CHE-114.464.346, Stiftung (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2016, Publ. 3224327).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sury, Ursula, von Oberwil bei Büren, in Horw, Rechnungsführerin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mresse, Moscheh, von Baden, in Zürich, Rechnungsführer des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.