Informazioni su Bernard Moulin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bernard Moulin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3321009, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Satom SA, à Monthey, CHE-101.539.325, société anonyme (No. FOSC 241 du 12.12.2016, Publ. 3216659).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Arnold, Cédric, de Simplon-Village, à Bramois (Sion), administrateur, sans droit de signature;
Lachat, Patricia Dominique, de Treyvaux, à Villeneuve VD, administratrice, sans droit de signature;
Moulin, Bernard, de Vollèges, à Massongex, directeur adjoint, avec signature collective à deux avec le directeur ou un membre du conseil d'administration;
Perrenoud, Matthieu Renaud, de La Brévine, à Villeneuve VD, avec procuration collective à deux avec le directeur.
Numero di pubblicazione: 2278959, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Satom SA, à Monthey, CHE-101.539.325, société anonyme (No. FOSC 215 du 06.11.2014, Publ. 1808327).
Inscription ou modification de personne(s):
Moulin, Bernard, de Vollèges, à Massongex, directeur adjoint, avec signature collective à deux avec le directeur ou un membre du conseil d'administration.
Numero di pubblicazione: 5437354, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Eremo SA, à Monthey, CH-621.3.002.005-7, société anonyme (FOSC no 220 du 13.11.2007, p. 18, publ. 4198010).
Nouvelle raison sociale:
Eremo SA en liquidation. Dissolution en assemblée générale du 16.12.2009.
Adresse de liquidation:
c/o Raymond Vaudroz, Ch. de la Verna 11, 1872 Troistorrents.
Personnes et signatures radiées:
Mariétan, Georges, de Val-d'Illiez, à Champéry, membre, sans droit de signature;
Exhenry, Pierre-Ignace, de Champéry, à Champéry, membre, sans droit de signature;
Es-Borrat, Philippe, de Val-d'Illiez, à Val-d'Illiez, vice-président, avec signature collective à deux;
Gross, Pascal, de Salvan, à Saint-Maurice, secrétaire, avec signature collective à deux;
Meier, Eric-Bernard, de Embrach et Lausanne, à Montreux, administrateur, avec signature collective à deux;
Donadello, Gilles, de Misery-Courtion, à Vérossaz, administrateur, sans droit de signature;
Moulin, Bernard, de Vollèges, à Massongex, administrateur, sans droit de signature;
Pierroz, Philippe, de Martigny-Combe, à Martigny-Combe, administrateur, sans droit de signature;
Joris née Borgeat, Aude, de Vollèges et Vernayaz, à Monthey, administratrice, sans droit de signature;
Maret née Bachmann, Marianne, de Bagnes, à Troistorrents, administratrice, sans droit de signature;
Gex-Collet, Alex, de Champéry, à Val-d'Illiez, administrateur, sans droit de signature;
Exhenry, Noémie, de Champéry, à Champéry, organe de révision;
Panzica Corrado, de Monthey, à Monthey, organe de révision;
Franzi, Roland, de Genève, à Collombey-Muraz, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Vaudroz, Raymond, de Leysin, à Troistorrents, administrateur et liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux];
Ernst & Young SA, à Lausanne (CH-550-0139941-8), organe de révision.