Informazioni su Jocelyne Moret
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jocelyne Moret
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6201174, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Caisse-maladie de la vallée d'Entremont société coopérative, à Orsières, CH-621.5.002.685-2, société coopérative (No. FOSC 174 du 08.09.2010, p. 18, Publ. 5804302).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Lovey, Maurice, de Orsières, à Orsières, président, avec signature collective à deux;
Copt, Jean-Daniel, de Orsières, à Martigny, vice-président, avec signature collective à deux (à défaut du président ou du secrétaire-caissier);
Gaillard, Auguste, de Orsières, à Orsières, membre, sans droit de signature;
Moret, Jocelyne, de Bourg-Saint-Pierre, à Bourg-Saint-Pierre, membre, sans droit de signature;
Jacquemettaz, Guy, de Liddes, à Liddes, membre, sans droit de signature;
Roserens, Michel, de Sembrancher, à Sembrancher, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Thétaz, Maurice, de Orsières, à Orsières, président, avec signature collective à deux;
Sarrasin, Mathieu, de Bovernier, à Sembrancher, vice-président, avec signature collective à deux;
Tornay, Claudine, de Orsières, à Orsières, secrétaire et administratrice, avec signature collective à deux [précédemment: membre sans droit de signature];
Rausis, Pierre-André, de Orsières, à Orsières, responsable de gestion, avec signature collective à deux [précédemment: secrétaire-caissier avec signature collective à deux];
Biselx, Patrick, de Liddes, à Martigny, administrateur, sans droit de signature;
Darbellay, Françoise, de Liddes, à Liddes, administratrice, sans droit de signature;
Emonet, Daniel, de Sembrancher, à Sembrancher, administrateur, sans droit de signature;
Gabioud, Serge, de Orsières, à Martigny, administrateur, sans droit de signature;
Giroud, Vincent, de Martigny, à Martigny, administrateur, sans droit de signature;
Tornay, Marie-Thérèse, de Orsières, à Orsières, administratrice, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: 2704378, Ufficio del registro di commercio Vallese
GARMA MACHINES SA, à Martigny, CH-621.3.005.656-5, commerce de machines et d'outillage dans l'industrie du bois, etc... (FOSC no 46 du 10.03.2003, p. 16, publ. 897638).
Modification des statuts:
27.01.2005.
Nouvelle adresse:
Rue des Finette 55, 1920 Martigny. Statuts modifiés sur un point non soumis à publication.
Personnes et signatures radiées:
Moret, Jocelyne, de Bourg-Saint-Pierre, à Bourg-Saint-Pierre, membre, sans droit de signature;
Alpes Audit SA, à Martigny, organe de révision.
Inscription ou modification de personnes:
Gardinetti, Giancarlo, citoyen italien, à Martigny, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: président];
COFIDASS Fiduciaire & Assurances Yves Lonfat, à Martigny-Combe, organe de révision.
Numero di pubblicazione: 2022358, Ufficio del registro di commercio Vallese
Espace SUPER SAINT-BERNARD SA, à Bourg-Saint-Pierre, 1946 Bourg-St-Pierre, nouvelle société anonyme.
Date des statuts:
3.12.2003.
But:
construction, exploitation de téléphériques, télécabines, télésièges, monte-pentes;
transport de personnes et de choses par les moyens mécaniques;
achat de terrains;
construction et exploitation de restaurants et de toutes entreprises pouvant promouvoir le développement de la région;
toutes opérations financières ou commerciales convergentes à ses buts;
prise de participations.
Capital-actions:
CHF 250'000.--, entièrement libéré.
Actions:
500 actions de CHF 500.-- au porteur.
Faits qualifiés:
reprise de biens envisagée: pour le prix symbolique de CHF 1.-, des installations du Super-St-Bernard, y compris les immeubles nos 1552, 1553 et 1565 de Bourg-St-Pierre.
Organe de publication:
FOSC et Bulletin Officiel du Canton du Valais.
Personnes inscrites:
Lattion, Claude, de Bourg-Saint-Pierre, à Bourg-Saint-Pierre, président, avec signature collective à deux;
Moret, Jocelyne, de Bourg-Saint-Pierre, à Bourg-Saint-Pierre, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président;
Joris, Pierre-Alain, de Bourg-Saint-Pierre, à Bourg-Saint-Pierre, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Hertig, Vincent, de Fribourg, à Martigny, administrateur, sans droit de signature;
Vittel, Olivier, de Bagnes, à Bagnes, administrateur, sans droit de signature;
Alpes Audit SA, à Martigny, organe de révision.